Entreprise : BOLD - SIREN 482 182 730
Identité
Dénomination
BOLD
SIREN (siège)
482 182 730
Date d'immatriculation au RNE
10/05/2005
Début d’activité
14/03/2005
Date de fin de la personne morale
09/05/2104
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2006
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Participation directe ou indirecte dans toute opération et entreprise, notamment dans le domaine du commerce d'articles de puériculture, pour l'enfant et la future maman
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Capital social
341600 EUR
Adresse du siège
6 RUE SOEUR JANIN 69005 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAYET JACQUES , PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
RIVIERE ROSE-MARIE
Nom d'usage
PAYET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/03/2005
Siret
48218273000010
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Participation directe ou indirecte dans toute opération et entreprise, notamment dans le domaine du commerce d'articles de puériculture, pour l'enfant et la future maman
Adresse
6 RUE SOEUR JANIN
69005 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/04/2011
Siret
48218273000028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding
Adresse
ZA CROIX DES HORMES
69250 , MONTANAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/024627
Date d'ajout
22/05/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 22/05/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/024711
Date d'ajout
22/05/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 22/05/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F16/058089
Date d'ajout
13/12/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 13/12/2016 prononçant la la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 31/12/2016. Liquidateur judiciaire : la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me Patrick-Paul DUBOIS ou Me Marie DUBOIS PEROTTI 32 RUE MOLIÈRE 69006 LYON
Numéro d'observation
F16/036326
Date d'ajout
12/07/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 12/07/2016 prolongeant la période d'observation jusqu'au 14/01/2017, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F16/003552
Date d'ajout
14/01/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 14/01/2016 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur VERGÉ Jean-Paul, Juge commissaire suppléant : Madame MONNOT Chantal, Mandataire Judiciaire : la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me Patrick-Paul DUBOIS ou Me Marie DUBOIS PEROTTI 32 RUE MOLIÈRE 69006 LYON, Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Mes Bruno et Ludivine SAPIN et Me Didier LAPIERRE 174 RUE DE CRÉQUI 69003 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 31/12/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).