Entreprise : SCI LES TILLEULS - SIREN 482 146 545
Identité
(Entreprise radiée le 26/08/2022)
Dénomination
SCI LES TILLEULS
SIREN (siège)
482 146 545
Date d'immatriculation au RNE
28/04/2005
Fermeture de l'établissement - 48214654500017
- Date d'effet de la fermeture : 08/08/2022
Date de fin de la personne morale
27/04/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
345000 EUR
Adresse du siège
8 GRANDE RUE 95640 NEUILLY-EN-VEXIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAMPOUX MATTHIEU , JEAN , GEORGES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1979
Commune de résidence
Lésigny
Nom, Prénom(s)
DAMPOUX NICOLAS , DOMINIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Nogent-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
BOIME MONIQUE , ANDREE , GILBERTE
Nom d'usage
DAMPOUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1942
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
LE GALLIC JOELLE , MARIE , ANDREE
Nom d'usage
DAMPOUX
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Le Cannet
Nom, Prénom(s)
DAMPOUX CATHERINE , MARIE , LOUISE
Nom d'usage
RABUEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1938
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
DAMPOUX SOPHIE , GENEVIEVE
Nom d'usage
HUGOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DAMPOUX VERONIQUE , CLAUDE
Nom d'usage
SALIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Ventabren
Nom, Prénom(s)
DAMPOUX EMMANUEL , GEORGES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/08/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/04/2005
Siret
48214654500017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
l acquisition la gestion l administration et l exploitation par bail location ou autrement d une maison situee a neuilly en vexin (95) 8 grande rue et de diverses parcelles de jardins terres et bois dans le val d oise
Adresse
8 8 GRANDE RUE
95640 , Neuilly-en-Vexin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
34846
Date d'ajout
26/08/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 08/08/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/08/2022
Description
Dissolution à compter du 08/08/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 08/08/2022, liquidateur : DAMPOUX né(e) LE GALLIC JOËLLE, MARIE, ANDREE, siège de la liquidation : 8 GRANDE RUE 95640 Neuilly-en-Vexin, parution de la publicité légale : Journal Spécial des Sociétés paru le 17/08/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).