Entreprise : OMEGA CONSEIL - SIREN 482 118 452
Identité
Dénomination
OMEGA CONSEIL
SIREN (siège)
482 118 452
Date d'immatriculation au RNE
04/05/2005
Début d’activité
02/05/2005
Dissolution
Date de fin de la personne morale
03/05/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
LE CONSEIL, LA GESTION ET L'INGENIERIE FINANCIERE, EN FINANCE D'ENTREPRISE ET FINANCE PUBLIQUE
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
150 EUR
Adresse du siège
1001 RTE DE RABAN 97300 CAYENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOUAIT MAURICE , ARMAND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Cayenne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/05/2005
Siret
48211845200010
Nom commercial
OMEGA CONSEIL
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
LE CONSEIL, LA GESTION ET L'INGENIERIE FINANCIERE, EN FINANCE D'ENTREPRISE ET FINANCE PUBLIQUE
Autres Activités
LE CONSEIL, LA GESTION ET L'INGENIERIE FINANCIERE, EN FINANCE D'ENTREPRISE ET FINANCE PUBLIQUE
Adresse
1001 RTE DE RABAN
97300 , CAYENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1250
Date d'ajout
03/07/2007
Description
Dissolution anticipée de la société GERANT PARTANT : MME FONDELOT EPOUSE GOUAIT JOSIANE ERNEST LIQUIDATEUR : M. GOUAIT MAURICE ARMAND JAL / FRANCE GUYANE DU 05/03/2007 Date d'effet : 31/01/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).