Entreprise : CLOS LEMANCE - SIREN 482 019 858
Identité
(Entreprise radiée le 22/08/2022)
Dénomination
CLOS LEMANCE
SIREN (siège)
482 019 858
Date d'immatriculation au RNE
28/04/2005
Date de fin de la personne morale
27/04/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
22 AV DE VILLENEUVE 47500 MONSEMPRON-LIBOS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GABARRE JEAN-MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Bourlens
Nom, Prénom(s)
BROUILLET JEAN-JACQUES
Nom d'usage
BROUILLET
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Monsempron-Libos
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/02/2005
Siret
48201985800018
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la vente de tous biens mobiliers ou immobiliers, la réalisation de programme immobilier, la construction d'immeubles et la vente en totalité ou en partie de ces immeubles, l'activité de marchands de biens. La gestion de tous biens immobiliers, la location, la prestation de services de toute nature, notamment d'animation et de gestion administrative, commerciale, financière, technique aux bénéfices de toutes entreprises et notamment des sociétés dans lesquelles elle détiendra des participations. L'acquisition , la souscription, la gestion de tous biens et droits mobiliers notamment toutes valeurs mobilières ou droits sociaux dans toutes sociétés existantes ou à créer.
Adresse
22 AV 22 avenue de Villeneuve
47500 , Monsempron-Libos - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9621
Date d'ajout
09/08/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/04/2021
Description
Dissolution à compter du 30/06/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 05/06/2020, liquidateur : BROUILLET Jean-Jacques, siège de la liquidation : 22 Avenue de Villeneuve 47500 Monsempron-Libos, parution de la publicité légale : La Vie Economique paru le 14/04/2021
Numéro d'observation
6538
Date d'ajout
26/11/2013
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 28/10/2013 Courrier Français du 22.11.2013
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
772
Date d'ajout
29/04/2005
Description
Changement de gérant Par age en date du 12.04.05 démission de m Brouillet Jean-jacques, m Hudrisier Michel, et m Joly Frédéric de leur mandat de gérants. M gabarre jean-marc resté seul gérant de la société. La vie économique du 20.04.05 Date d'effet : 12/04/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).