Entreprise : CONSEIL TRANSIT DEMENAGEMENT - SIREN 482 011 335
Identité
Dénomination
CONSEIL TRANSIT DEMENAGEMENT
Sigle
COTRADEM
SIREN (siège)
482 011 335
Date d'immatriculation au RNE
26/04/2005
Début d’activité
01/05/2005
Date de fin de la personne morale
25/04/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Dédouanement transit déménagement transport
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
LACROIX 97139 LES ABYMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE BOIS D'INDE N B01
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOQUET VANESSA , FRANCINE , LEA
Nom d'usage
BOURGUIGNON
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1978
Commune de résidence
Baie-Mahault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/2005
Siret
48201133500023
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Dédouanement transit déménagement transport
Autres Activités
Dédouanement transit déménagement transport
Adresse
LACROIX
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE BOIS D'INDE N B01
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2005
Siret
48201133500015
Code APE
634C
Adresse
1404 LACROIX
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LACROIX
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3626
Date d'ajout
30/06/2016
Description
Transformation de la société à compter du 04/02/2016Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL)Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/02/2016 :Changement de qualité : BOURGUIGNON Vanessa Francine Lea, Gérant devient PrésidentPartant : DOQUET Alex Norbert, Gérant (déclaration CFE n°97125795591)Augmentation de capital à compter du 29/01/2016Ancien : 10000 EURNouveau : 40000 EURTransfert de siège à compter du 31/10/2015Ancienne adresse : Lacroix Résidence Bois d'Inde N° B01 97139 Les AbymesNouvelles adresse siége & principal : 27 Lotissement ZAC de Dugazon 97139 Les AbymesAnn lég : Nouvelles Etincelles en date du 25-02-2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3601
Date d'ajout
02/08/2007
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principalAncienne adresse siège ETS Princ : 1404 les filaos Lacrooix 97139 Les AbymesNouvelle adresse : Lacroix Résidence bois d'inde N°-B01-97139 les AbymesDate d'effet : 24/03/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).