Entreprise : SCI DES LYS - SIREN 482 007 325
Identité
(Entreprise radiée le 27/04/2021)
Dénomination
SCI DES LYS
SIREN (siège)
482 007 325
Date d'immatriculation au RNE
16/01/2008
Date de fin de la personne morale
15/01/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
61 RUE DE PUISELET 77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESFONTAINES LUCIEN , ANDRE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Saint-Pierre-lès-Nemours
Nom, Prénom(s)
FEUILLAS JENNIFER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Commune de résidence
Saint-Pierre-lès-Nemours
Nom, Prénom(s)
FEUILLAS VALERIE , CHRISTIANE , ANDREE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Saint-Pierre-lès-Nemours
Nom, Prénom(s)
BEN SOUSSAN DEBORAH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1984
Commune de résidence
Souppes-sur-Loing
Dénomination
COMMUNE DE SOUPPES SUR LOING
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Souppes-sur-Loing
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/04/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/03/2005
Siret
48200732500012
Code APE
702C
Adresse
38 GRANDE RUE
10160 , RIGNY-LE-FERRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/04/2007
Siret
48200732500020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété Adminsitratio et exploitation par voie de location ou autrement et tous immeubles
Adresse
61 RUE 61 Rue du Puiselet
77140 , Saint-Pierre-lès-Nemours - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/03/2021
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 20/12/2020 Dénomination de l'associé unique : COMMUNE DE SOUPPES SUR LOING Journal d'annonces légales : Le Parisien en date du 10/02/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
16/01/2008
Description
Historique des observations depuis le 16/01/2008 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 2005A931 le 18/04/2005 --- Publicité au Journal : LA REPUBLIQUE DE SEINE ET MARNE --- Parution au Journal le 11/06/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).