Entreprise : ESPRIT BIO - SIREN 481 978 286
Identité
(Entreprise radiée le 19/04/2018)
Dénomination
ESPRIT BIO
SIREN (siège)
481 978 286
Date d'immatriculation au RNE
17/08/2012
Fermeture de l'établissement - 48197828600021
- Date d'effet de la fermeture : 19/04/2018
Fermeture de l'établissement - 48197828600013
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2011
Date de fin de la personne morale
16/08/2104
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
28 RUE DU GEN DE MONTCALM 85180 LES SABLES D'OLONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NIARD CYRIL , GUY , THOMAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Talmont Saint-Hilaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2005
Siret
48197828600013
Code APE
4781Z - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Activité principale
Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Adresse
9 ALL DES TILLEULS
27110 , LE NEUBOURG - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/04/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/07/2012
Siret
48197828600021
Nom commercial
BIOMONDE PAYS SABLAIS
Enseigne
BIOMONDE PAYS SABLAIS
Code APE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente de produits biologiques (alimentaires produits frais légumes laitages livres lampes de selles cosmétiques etc)
Adresse
28 RUE 28 rue du Général de Montcalm
85180 , Château d'Olonne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
19/04/2018
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 18/04/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
19/04/2018
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
63985
Date d'ajout
22/10/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de La Roche Sur Yon prononce en date du 21/10/2015 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2015J00519 , date de cessation des paiements le 13/10/2015 , désigne liquidateur SELARL Humeau en la personne de Maître Thomas Humeau 118 Boulevard Aristide Briand 85000 La Roche-sur-Yon , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
9846
Date d'ajout
17/08/2012
Description
Sans activité commerciale du 30/06/2011 Au 26/07/2012
Numéro d'observation
9847
Date d'ajout
17/08/2012
Description
- Ancienne dénomination sociale : COTE MER
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
12/07/2011
Description
Cessation totale d'activité, maintien provisoire de l'immatriculation au Rcs Pour une durée de : Mise en sommeil de la société à compter du 30.6.2011
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
11/07/2011
Description
Cessation totale d'activité, maintien provisoire de l'immatriculation au Rcs Pour une durée de - Date de cessation d'activité : 30/06/2011. - Précision sur le sort du fonds : Vente du fonds.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
22/04/2005
Description
Historique des observations depuis le 22/04/2005 : JOURNAL PUBLICATEUR : LA DEPECHE Mention du 11/08/2005 : Achat à effet du 01.04.05 du fonds de commerce ambulant de Madame BERTRAND Anne-Marie - RCS EVREUX 425 073 988.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).