Entreprise : HBS FINANCES - SIREN 481 964 443
Identité
Dénomination
HBS FINANCES
SIREN (siège)
481 964 443
Date d'immatriculation au RNE
22/04/2005
Début d’activité
05/04/2005
Date de fin de la personne morale
21/04/2055
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Exercice des professions d'expert comptable et de commissaire aux comptes
Code APE
6920Z - Activités comptables
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
3 RUE PITRE-CHEVALIER 29000 QUIMPER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LD KEROGAN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HUITRIC STEPHANE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Quimper
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/04/2005
Siret
48196444300024
Nom commercial
SAS HBS FINANCES
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Expertise comptable
Adresse
3 RUE PITRE-CHEVALIER
29000 , QUIMPER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LD KEROGAN
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/04/2005
Siret
48196444300016
Code APE
6920Z - Activités comptables
Activité principale
Activités comptables
Adresse
15 AV LEON BLUM
29000 , QUIMPER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2249
Date d'ajout
17/04/2015
Description
Augmentation de capital à compter du 27/02/2015 : Ancien : 1500 EUR - Nouveau : 450000 EUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6957
Date d'ajout
09/12/2014
Description
Modification des principales activités de l'entreprise à compter du 25/08/2014, qui devient : Exercice des professions d'expert comptable et de commissaire aux comptes Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 3 rue Pitre Chevalier - ld Kérogan 29000 Quimper à compter du 25/08/2014 à : exercice de la profession de Commissaire aux comptes
Numéro d'observation
950
Date d'ajout
22/02/2010
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/01/2010 : Ancienne adresse : 15 AVENUE LEON BLUM 29000 QUIMPER Nouvelle adresse : 3 rue Pitre Chevalier 29000 Quimper
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).