Entreprise : RULLIERE BRUNO - SIREN 481 867 935
Identité
Dénomination
RULLIERE BRUNO
SIREN (siège)
481 867 935
Date d'immatriculation au RNE
13/04/2005
Début d’activité
01/04/2005
Date de fin de la personne morale
12/04/2104
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
la vente, la réparation, la location de cycles, motocycles, quadricycles, motos scooters, articles électriques de sport, article de caoutchouc, pneus vente huiles de moteurs, essence et tous accessoirés.
Code APE
4540Z - Commerce et réparation de motocycles
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Capital social
110000 EUR
Adresse du siège
553 RUE DE LA RIVE 42320 LA GRAND-CROIX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LA PERONIERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RULLIERE BRUNO , JEAN , PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Saint-Paul-en-Jarez
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2005
Siret
48186793500027
Enseigne
SPEED MOTOS
Code APE
4540Z - Commerce et réparation de motocycles
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
la vente, la réparation, la location de cycles, motocycles, quadricycles, motos scooters, articles électriques de sport, article de caoutchouc, pneus vente huiles de moteurs, essence et tous accessoirés.
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Adresse
553 RUE DE LA RIVE
42320 , LA GRAND-CROIX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LA PERONIERE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/04/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2005
Siret
48186793500019
Code APE
504Z
Adresse
15 AV PASTEUR
42152 , L'HORME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/04/2005
Description
Historique des observations depuis le 13/04/2005 : Mention du 07/07/2006 : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU :25.4.06 ANCIEN SIEGE :15 Avenue Pasteur -42152 L'HORME
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).