Entreprise : DIDIER OPTIC - SIREN 481 846 582
Identité
Dénomination
DIDIER OPTIC
SIREN (siège)
481 846 582
Date d'immatriculation au RNE
07/12/2010
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
ZAC ETANG Z ABRICOT 97200 FORT DE FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM PERIE MEDICAL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GLABIK DIDIER , MARC , ANTOINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Fort-de-France
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/04/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/10/2009
Siret
48184658200031
Activité principale
Commerces de détail d'optique
Adresse
ZAC ETANG Z ABRICOT
97200 , FORT DE FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM PERIE MEDICAL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/10/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2005
Siret
48184658200015
Nom commercial
GENERALE D'OPTIQUE
Enseigne
GENERALE D'OPTIQUE
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
DISTRIBUTION IMPORTATION ACHAT VENTE REPRESENTATION TRANSPORT DE TOUS ARTICLES PRODUITS MARCHANDISES MATERIELS ET MATERIAUX SE RAPPORTANT A L'OPTIQUE ET TOUTES PRESTATIONS S'Y RATTACHANT
Adresse
HOUELBOURG
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z I JARRY ANGLE RUE CUGNOT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/10/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/01/2006
Siret
48184658200023
Nom commercial
GENERALE OPTIQUE
Enseigne
GENERALE D'OPTIQUE
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
COMMERCE D'ARTICLES D'OPTIQUE - LUNETTERIE.
Adresse
ANGLE DES RUES SCHOELCHER
97100 , BASSE-TERRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ET JOSEPH PITAT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2771
Date d'ajout
24/06/2008
Description
Modification autreDECLARATION DE CONTINUATION MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL (22/01/07) / GERANT PARTANT : BAZILE "MATHEY" KARINE (26/01/07)Date d'effet : 26/01/2007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1894
Date d'ajout
27/04/2006
Description
Notification intergreffe MOOUVERTURE D UN ETS SEC A ETS JOSEPH PITAT ANGLE DES RUES SCHOELCHER 97100 BASSE TERRE (06 B 176) NOTIF DU TMC DE BASSE TERRE)Date d'effet : 12/12/2005
Numéro d'observation
2775
Date d'ajout
02/06/2005
Description
Nomination de co-gérant(s)NOUVEAU CO-GERANT : MME BAZILE KARINE EPSE MATHEYPV AGO DU 10/05/05Date d'effet : 10/05/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).