Entreprise : LOYO - SIREN 481 760 783
Identité
(Entreprise radiée le 02/06/2020)
Dénomination
LOYO
SIREN (siège)
481 760 783
Date d'immatriculation au RNE
20/04/2005
Date de fin de la personne morale
19/04/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
CHE DES AGRICULTEURS 26700 PIERRELATTE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU TRICASTIN - QUARTIER DES TOMPLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THEOPHILE JACQUES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Istres
Nom, Prénom(s)
BOUSQUET THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Avignon
Dénomination
CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/01/2016
Siret
48176078300029
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
CHE DES AGRICULTEURS
26700 , PIERRELATTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU TRICASTIN - QUARTIER DES TOMPLES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/01/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/2005
Siret
48176078300011
Code APE
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
Activité principale
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
Adresse
BD RENE CASSIN
34300 , AGDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F16/011976
Date d'ajout
26/10/2016
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 24/12/2007.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/011976
Date d'ajout
26/10/2016
Description
Cessation totale d'activité à compter du 12/01/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).