Entreprise : ALZUR 12 - SIREN 481 690 741
Identité
Dénomination
ALZUR 12
SIREN (siège)
481 690 741
Date d'immatriculation au RNE
08/04/2005
Début d’activité
01/04/2005
Date de fin de la personne morale
07/04/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
FABRICATION DE MENUISERIES DE TOUTES NATURES TRAVAIL DE L'ALUMINIUM ET DES MATERIAUX COMPOSITES
Code APE
2512Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal
Code APRM
2512ZZ - Fabrication de portes et fenêtres en métal
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
25 RTE DE SEVERAC 12850 ONET-LE-CHATEAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUYONNAUD NATHALIE
Nom d'usage
VIZIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Banassac-Canilhac
Nom, Prénom(s)
VIZIER FRANCK , DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Banassac-Canilhac
Nom, Prénom(s)
PEYRE FRANCIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
MONASTIER-PIN-MORIES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2005
Siret
48169074100014
Enseigne
ALZUR 12
Code APE
2512Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal
Code APRM
2512ZZ - Fabrication de portes et fenêtres en métal
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Artisanale
Activité principale
FABRICATION DE MENUISERIES DE TOUTES NATURES TRAVAIL DE L'ALUMINIUM ET DES MATERIAUX COMPOSITES
Code APRM
2512ZZ - Fabrication de portes et fenêtres en métal
Code APRM
2512ZZ - Fabrication de portes et fenêtres en métal
Adresse
25 RTE DE SEVERAC
12850 , ONET-LE-CHATEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7990
Date d'ajout
14/12/2020
Description
JUGEMENT DU 08/12/2020, CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2306
Date d'ajout
10/04/2019
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure EN DATE DU 09/04/2019, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SUSDITE SOCIETE. A NOMME Me Vincent AUSSEL - 222, place Ernest Granier, Arche Jacques Coeur, 34000 MONTPELLIER COMME LIQUIDATEUR ET A MAINTENU AU 12/03/2019 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS SANS POURSUITE D'ACTIVITE. Date d'effet : 09/04/2019
Numéro d'observation
1586
Date d'ajout
13/03/2019
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 12/03/2019, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SUSDITE SOCIETE. A NOMME Me Vincent AUSSEL demeurant 222, place Ernest Granier Arche Jacques Coeur 34000 MONTPELLIER COMME MANDATAIRE JUDICIAIRE. A FIXE AU 12/03/2019 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION DE 6 MOIS. A NOMME LA SELARL FHB, représentée par Me Jean-François BLANC, 2, rue d'Athènes 12000 RODEZ EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AVEC MISSION d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion. Date d'effet : 12/03/2019
Numéro d'observation
5150
Date d'ajout
18/10/2016
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 28/07/2016
Numéro d'observation
2180
Date d'ajout
11/07/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 01/06/2007 : Partant : Quintin Yvon Jean-baptiste, gérant(e) Nouveau : Peyre Francis Jacques, gérant(e)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).