Entreprise : HOME VISAS - SIREN 481 608 883
Identité
Dénomination
HOME VISAS
SIREN (siège)
481 608 883
Date d'immatriculation au RNE
05/04/2005
Début d’activité
01/04/2005
Date de fin de la personne morale
04/04/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Services aux entreprises et aux particuliers relatifs aux formalités administratives auprès des administrations françaises et étrangères en France et à l étranger
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
55 AV EDOUARD VAILLANT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEREAU BERNARD , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Champigny-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
TAGER INGI , RAYMOND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2005
Siret
48160888300023
Nom commercial
HOME VISAS
Enseigne
HOME VISAS
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Services aux entreprises et aux particuliers relatifs aux formalités administratives auprès des administrations françaises et étrangères en France et à l étranger
Adresse
55 AV EDOUARD VAILLANT
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/07/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2005
Siret
48160888300015
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Activité principale
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse
84 RUE DU DOME
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10421
Date d'ajout
13/02/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre, prononce en date du 13/02/2020 la reprise de la procédure de liquidation judiciaire, liquidateur désigné Selarl De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating 183 Avenue AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 92024 Nanterre Cedex .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
41811
Date d'ajout
18/07/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 18/07/2019 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Selarl De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 18/07/2019
Numéro d'observation
19104
Date d'ajout
26/02/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononce en date du 26/02/2014 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 10/09/2013 et a désigné Liquidateur Scp Ouizille-De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating 51 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE 92000 Nanterre . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc. Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
43692
Date d'ajout
30/05/2012
Description
En application de l'article R.631-43 du code de commerce, la procédure qui a conduit à l'adoption du plan a été clôturée le 30/05/2012 par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre
Numéro d'observation
36024
Date d'ajout
14/03/2012
Description
Ordonnance du Juge Commissaire en date du 27/02/2012 mettant fin à la mission du mandataire judiciaire.
Numéro d'observation
8552
Date d'ajout
08/07/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 08/07/2011 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 7 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan Selarl Fhb Mission Conduite Par Me Hélène Bourbouloux 131 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine , nom du juge commissaire : Mme Petiet Brigitte
Numéro d'observation
87187
Date d'ajout
20/01/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20/01/2011 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
66937
Date d'ajout
22/07/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre , prononce en date du 22/07/2010 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2010J00698 , date de cessation des paiements le 23/01/2009 désigne Juge Commissaire Mme Petiet Brigitte , Juge Commissaire suppléant M. Brugere Pascal , Administrateur Selarl Fhb Mission Conduite Par Me Hélène Bourbouloux 131, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine avec pour mission : assister le débiteur pour les actes relatifs à la gestion de l'entreprise , Mandataire judiciaire SCP Ouizille-De Keating Mission Conduite Par Me Patrick Ouizille 51, avenue du Maréchal Joffre 92000 Nanterre , , et ouvre une période d'observation expirant le 24/01/2011 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).