Entreprise : C2C - SIREN 481 574 796
Identité
(Entreprise radiée le 20/07/2021)
Dénomination
C2C
SIREN (siège)
481 574 796
Date d'immatriculation au RNE
29/03/2005
Date de fin de la personne morale
28/03/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
19 B RUE DES VOUTES 76130 MONT-SAINT-AIGNAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLLAS ARNAUD , JEROME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
PARIS 20
Nom, Prénom(s)
MANGIN NATHALIE , CAROLE
Nom d'usage
COLLAS MANGIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
CAILLEUX JEROME , GUY , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Montbrun-les-Bains
Nom, Prénom(s)
COLLAS HELENE , JACQUELINE , MARIE
Nom d'usage
CAILLEUX
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Montigny
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2005
Siret
48157479600019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, l'administration et la gestion, location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et toutes oprérations financières mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet, l'emprunt de fonds, la mise en place de garanties et le cautionnement hypothécaire au profit d'un associé dans l'intérêt de la société.
Adresse
19 B RUE 19 bis rue des Voûtes
76130 , Mont-Saint-Aignan - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13172
Date d'ajout
20/07/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/01/2021
Description
Dissolution à compter du 30/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/12/2020, liquidateur : CAILLEUX né(e) COLLAS Hélène Jacqueline Marie, siège de la liquidation : 19 bis Rue des Voûtes 76130 Mont-Saint-Aignan, parution de la publicité légale : leparisien.fr en date du 25/01/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).