Entreprise : CHAMARRE - SIREN 481 539 526
Identité
Dénomination
CHAMARRE
Sigle
OVS
SIREN (siège)
481 539 526
Date d'immatriculation au RNE
04/03/2005
Date de fin de la personne morale
03/03/2104
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SCA, Société en commandite par actions
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
1 RUE MEHUL 75002 PARIS 2 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESCHAMPS LUC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
BRU VERONIQUE
Nom d'usage
LEGARET
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Neuilly sur seine
Nom, Prénom(s)
CORNET GUY
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
DISTILLERIE DES MOISANS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
ANGOULEME
Dénomination
PRODUCTA
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Lormont CEDEX
Dénomination
ACL CENTRE ATLANTIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cognac
Dénomination
RENAUDAT ET ASSOCIES (SAS)
Qualité
Gérant, Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
VITIFRANCE PARTICIPATIONS
Qualité
Président du conseil de surveillance
Commune de résidence
Narbonne
Dénomination
LES AMIS DE CHAMARRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ST CYR PARTICIPATION
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
St Cyr en Bourg
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/06/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/2005
Siret
48153952600014
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
NEGOCE DE PRODUITS ALIMENTAIRE ET VITICOLES
Adresse
1 RUE 1 rue Méhul
75002 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
56
Date d'ajout
25/09/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 24/09/2014 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
53
Date d'ajout
06/06/2012
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 05/06/2012, LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO P201201626, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 18/05/2012, ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE Madame GUEGAN, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT Monsieur SABET, LIQUIDATEUR SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane GORRIAS 1 place Boieldieu 75002 Paris. LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
52
Date d'ajout
24/06/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 21/06/2011, arrêtant le plan de redressement, désigne Monsieur RENAUDAT Pascal, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 10 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SCP VALLIOT-LE GUERNEVE-ABITBOL en la personne de Me ABITBOL met fin à la mission de SCP VALLIOT-LE GUERNEVE-ABITBOL en la personne de Me ABITBOL, 41 rue du Four 75006 Paris, Administrateur , maintient ,SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane GORRIAS, 1 place Boieldieu 75002 Paris, Mandataire judiciaire, sous le numéro P201001717
Numéro d'observation
50
Date d'ajout
12/01/2011
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 11/01/2011 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 4 MOIS A COMPTER DU 31/01/2011 soit jusqu'au 31/05/2011
Numéro d'observation
49
Date d'ajout
15/09/2010
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 13/09/2010 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 4 MOIS A COMPTER DU 30/09/2010 soit jusqu'au 31/01/2011
Numéro d'observation
48
Date d'ajout
31/05/2010
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A PRONONCE EN DATE DU 31/05/2010 L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO P201001717 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 17/05/2010, ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE : Madame GUEGAN, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : Monsieur SABET -, ADMINISTRATEUR : SCP VALLIOT-LE GUERNEVE-ABITBOL en la personne de Me ABITBOL 41 rue du Four 75006 Paris, AVEC POUR MISSION : d'assister, MANDATAIRE JUDICIAIRE : SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane GORRIAS 1 place Boieldieu 75002 Paris, ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION EXPIRANT LE 30/09/2010, LES DECLARATIONS DES CREANCES SONT A DEPOSER AU MANDATAIRE JUDICIAIRE DANS LES DEUX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PUBLICATION AU BODACC.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
25/11/2009
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 25-06-2009
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
19/07/2006
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 26-06-2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).