Entreprise : SOC GESTION HOTELIERE RELAIS VELLINUS - SIREN 481 521 359
Identité
(Entreprise radiée le 13/10/2020)
Dénomination
SOC GESTION HOTELIERE RELAIS VELLINUS
Sigle
S G H R V
SIREN (siège)
481 521 359
Date d'immatriculation au RNE
30/03/2005
Date de fin de la personne morale
29/03/2104
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
23000 EUR
Adresse du siège
17 PL DU CHAMP DE MARS 19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MIRGUET SYLVIE , YOLANDE , MIREILLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Beaulieu-sur-Dordogne
Nom, Prénom(s)
SAVARY HERVE , ALEXANDRE
Qualité
Mandataire ad hoc
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Beaulieu-sur-Dordogne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2012
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/04/2005
Siret
48152135900010
Enseigne
LE RELAIS DE VELLINUS
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Hôtellerie bar restaurant (licence 4), vente à emporter (plats cuisinés, paniers-repas) prestations culturelles et touristiques, vente de produits régionaux terroir hôtellerie restaurant
Code APRM
1013AZ - Préparation industrielle de produits à base de viande
Adresse
17 PL 17 Place du Champ de Mars
19120 , Beaulieu-sur-Dordogne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5140
Date d'ajout
13/10/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Brive en date du 13/10/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5140
Date d'ajout
13/10/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/01/2013
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique réalisée le 26/12/2012
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/01/2013
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil Transmission universelle du patrimoine à l'associé unique: SAS Société de gestion et de participation hotelière (RCS BRIVE 511 624 959) DECISION DU 31/10/2012 L'ECHO DE LA CORREZE DU 24/11/2012 A compter du 31/10/2012
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/05/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Brive en date du 25/05/2012 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 9 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan Fourtet Christian 18 Rue Docteur Roux 19100 Brive-la-Gaillarde , met fin à la mission de l'administrateur Selarl Fhb 26 Bld Jules Ferry 19100 BRIVE LA GAILLARDE , nom du juge commissaire : Marcou André
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/11/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Brive en date du 04/11/2011 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 05/11/2011
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/05/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Brive en date du 06/05/2011 prolongeant la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 05/05/2011
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/11/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Brive , prononce en date du 05/11/2010 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2010J00146 , date de cessation des paiements le 27/10/2010 désigne Juge Commissaire Marcou André , Administrateur Selarl Fhb 26 Boulevard Jules Ferry 19100 Brive-la-Gaillarde avec pour mission : d'assister la société , Mandataire judiciaire Fourtet Christian 18 Rue Docteur Roux 19100 Brive-la-Gaillarde , , et ouvre une période d'observation expirant le 05/05/2011 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
,PLAN DE REDRESSEMENT,REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).