Entreprise : ID ALU - SIREN 481 466 423
Identité
Dénomination
ID ALU
SIREN (siège)
481 466 423
Date d'immatriculation au RNE
12/04/2005
Début d’activité
16/03/2005
Date de fin de la personne morale
11/04/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Fabrication & négoce de menuiseries aluminium
Code APE
2512Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
361 RUE D’ATHENES 62138 BILLY-BERCLAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DES INDUSTRIES ARTOIS FLANDRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELAVAULT JAMES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
WATTIGNIES
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
16/03/2005
Siret
48146642300037
Code APE
2512Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication & négoce de menuiseries aluminium
Adresse
415 RUE D’ATHENES
62138 , BILLY-BERCLAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DES INDUSTRIES ARTOIS FLANDRES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
48146642300011
Adresse
361 RUE D’ATHENES
62138 , BILLY-BERCLAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DES INDUSTRIES ARTOIS FLANDRE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/02/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2007
Siret
48146642300029
Code APE
2512Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal
Activité principale
Fabrication de portes et fenêtres en métal
Adresse
459 RUE D’ATHENES
62138 , BILLY-BERCLAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DES INDUSTRIES ARTOIS-FLANDRES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3516
Date d'ajout
21/03/2019
Description
Radiation du RCS le 21/03/2019 avec effet au 20/03/2019 CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL POUR CLOTURE DE LA LIQUIDATION POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3514
Date d'ajout
21/03/2019
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 20/03/2019, LE TRIBUNAL D'ARRAS A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE ID ALU (SARL) (PROCEDURE OUVERTE LE 01/04/2015 ) Date d'effet : 20/03/2019
Numéro d'observation
7091
Date d'ajout
22/07/2015
Description
Adoption d'un plan de cession en RJ ou LJ PAR JUGEMENT EN DATE DU 15/07/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS A ARRETE UN PLAN DE CESSION AU PROFIT DE SARL ALUROL SUR LA PROCEDURE ID ALU (SARL), Date d'effet : 15/07/2015
Numéro d'observation
7090
Date d'ajout
22/07/2015
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure EN DATE DU 15/07/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE ID ALU (SARL), A DESIGNE : Liquidateur : Maître Nicolas SOINNE, membre associé de la SELAS Bernard et Nicolas SOINNE - 4, rue Roger Salengro - 62000 ARRAS. Date d'effet : 15/07/2015
Numéro d'observation
5261
Date d'ajout
04/06/2015
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 03/06/2015, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 08/07/2015 Date d'effet : 03/06/2015
Numéro d'observation
3384
Date d'ajout
03/04/2015
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire EN DATE DU 01/04/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE CONTRE ID ALU (SARL) SOUS LE NUMERO 4158934, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE DELORY SANDRINE, Administrateur judiciaire : SELARL R & D, prise en la personne de Maître Gilbert DECLERCQ - 1,, square Saint Jean - rue Saint Aubert - 62000 ARRAS, AVEC POUR MISSION DE ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION, MANDATAIRE JUDICIAIRE Maître Nicolas SOINNE, membre associé de la SELAS Bernard et Nicolas SOINNE - 4, rue Roger Salengro - 62000 ARRAS , A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS ET A FIXE AU 30/03/2015 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 01/04/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).