Entreprise : UGEP - SIREN 481 458 321
Identité
(Entreprise radiée le 14/12/2022)
Dénomination
UGEP
SIREN (siège)
481 458 321
Date d'immatriculation au RNE
21/03/2005
Date de fin de la personne morale
20/03/2104
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
3 ALL DU BOIS DE SAINT GERVAIS 76130 MONT-SAINT-AIGNAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REQUIN ETIENNE , JEAN-MARIE , JOSEPH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Mont-Saint-Aignan
Nom, Prénom(s)
CHIAPPE PHILIPPE , MARCEL , CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Le Vaudreuil
Nom, Prénom(s)
DUCARDONNET GERARD , CLAUDE , MARIUS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
VERNON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/02/2005
Siret
48145832100017
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
ALL DU BOIS DE SAINT GERVAIS
76130 , MONT-SAINT-AIGNAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/02/2005
Siret
48145832100025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers.
Adresse
3 ALL 3 allée du Bois Saint-Gervais
76130 , Mont-Saint-Aignan - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20934
Date d'ajout
14/12/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/10/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/01/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 25/10/2021, liquidateur : REQUIN Etienne, Jean-Marie, Joseph, siège de la liquidation : 3 Allée du Bois de Saint-Gervais 76130 Mont-Saint-Aignan, parution de la publicité légale : leparisien.fr paru le 05/11/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).