Entreprise : DU CERCLE - SIREN 481 455 848
Identité
Dénomination
DU CERCLE
SIREN (siège)
481 455 848
Date d'immatriculation au RNE
24/03/2005
Début d’activité
01/03/2005
Date de fin de la personne morale
23/03/2065
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Culture de céréales, pommes de terres
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
78000 EUR
Adresse du siège
1 RTE DE VERDES 41160 BEAUCE LA ROMAINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLECELLIER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MASSON REGIS , MAURICE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
Beauce la Romaine
Nom, Prénom(s)
MASSON CELINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
Saint-Antoine-du-Rocher
Nom, Prénom(s)
SEVESTRE MARTINE , LOUISE , CHARLOTTE
Nom d'usage
MASSON
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Beauce la Romaine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2005
Siret
48145584800012
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Culture de céréales, pommes de terres
Autres Activités
Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
1 RTE DE VERDES
41160 , BEAUCE LA ROMAINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLECELLIER
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5553
Date d'ajout
30/10/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/09/2012 : Nouveau : MASSON Céline, Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4847
Date d'ajout
07/10/2010
Description
Transformation de la société à compter du 30/09/2010 Ancienne forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Nouvelle forme : Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/09/2010 : Nouveau : MASSON Florent, Gérant(e) Changement de qualité : MASSON Martine Louise Charlotte, Gérant(e) devient Associé devient associé
Numéro d'observation
3181
Date d'ajout
07/09/2005
Description
ANCIEN GERANT : REGIS MASSON ; NOUVEAU GERANT : MARTINE MASSON ANCIEN CAPITAL : 34 000 EUR ; NOUVEAU CAPITAL : 78 000 EUR Date d'effet : 01/07/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).