Entreprise : SCEA DE GARROS - SIREN 481 411 668
Identité
Dénomination
SCEA DE GARROS
SIREN (siège)
481 411 668
Date d'immatriculation au RNE
22/03/2005
Début d’activité
01/01/2005
Date de fin de la personne morale
21/03/2055
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
L'exploitation et la gestion de biens agricoles - Culture fruitière.
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Qualité
Actif agricole
Capital social
8880 EUR
Adresse du siège
913 CHE DE MONDINET 32100 CONDOM FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARDONA PAUL , ROBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Condom
Nom, Prénom(s)
CARDONA MARIE-FRANCOISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
CARDONA PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Nérac
Nom, Prénom(s)
DEFFES NICOLE
Nom d'usage
CARDONA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1939
Commune de résidence
Condom
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2005
Siret
48141166800017
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
L'exploitation et la gestion de biens agricoles - Culture fruitière.
Autres Activités
Culture de fruits à pépins et à noyau
Adresse
913 CHE DE MONDINET
32100 , CONDOM - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
285
Date d'ajout
27/01/2011
Description
Transformation de la société à compter du 01/01/2011 - Ancienne forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) - Nouvelle forme : Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Changement de dénomination à compter du 01/01/2011 - Ancienne : EARL DE GARROS - Nouvelle : SCEA DE GARROS Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2011 : - Nouveau : CARDONA Paul, Gérant - Nouveau : CARDONA Robert, Associé indéfiniment responsable - Changement de qualité : CARDONA Nicole née DEFFES, Gérante devient Associée indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).