Entreprise : L'OUSTAL DU MEJANEL - SIREN 481 329 324
Identité
(Entreprise radiée le 27/02/2019)
Dénomination
L'OUSTAL DU MEJANEL
SIREN (siège)
481 329 324
Date d'immatriculation au RNE
11/03/2005
Fermeture de l'établissement - 48132932400026
- Date d'effet de la fermeture : 20/10/2018
Fermeture de l'établissement - 48132932400018
- Date d'effet de la fermeture : 20/10/2018
Date de fin de la personne morale
10/03/2065
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
41200 EUR
Adresse du siège
LES PLANES 12150 SEVERAC D'AVEYRON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LAPANOUSE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAMSON GILLES , PAUL , LUCIEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Pierrefiche d'Olt
Nom, Prénom(s)
SOLIGNAC VERONIQUE , MARIE
Nom d'usage
SAMSON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Rodez
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/10/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/02/2005
Siret
48132932400018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LE MEJANEL
12150 , SEVERAC D'AVEYRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/10/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/02/2005
Siret
48132932400026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété et gestion à titre civil de biens mobiliers et immobiliers
Adresse
les Planes
12150 , Séverac d'Aveyron - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Lapanouse
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1226
Date d'ajout
27/02/2019
Description
Radiation du RCS le 27/02/2019 avec effet au 20/10/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
70
Date d'ajout
04/01/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 15/05/2018 Liquidateur : SAMSON Gilles Paul Lucien Le siège de la liquidation est fixé à : le Bourg 12150 Pierrefiche d'Olt Journal d'annonces légales : La Depêche Dimanche en date du 24/06/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Millau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Rodez. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Rodez décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).