Entreprise : LES COUMENIES - SIREN 481 303 071
Identité
(Entreprise radiée le 14/01/2021)
Dénomination
LES COUMENIES
SIREN (siège)
481 303 071
Date d'immatriculation au RNE
15/03/2005
Date de fin de la personne morale
14/03/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
65370 SACOUE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR DURAND STEPHANE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRAVIER THIERRY , DENIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Créchets
Nom, Prénom(s)
DURAND STEPHANE , OLIVIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Sacoué
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/02/2005
Siret
48130307100015
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition construction aménagement gestion location administration de tous biens mobiliers et immobiliers.
Adresse
65370 , SACOUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR DURAND STEPHANE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
337
Date d'ajout
14/01/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5161
Date d'ajout
24/09/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 29/07/2020 Liquidateur : DURAND Stéphane, Olivier Le siège de la liquidation est fixé à : 65370 Sacoué Journal d'annonces légales : LA SEMAINE en date du 06/08/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bagnères de Bigorre ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarbes. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarbes décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).