Entreprise : SOGESTIMO - SIREN 481 257 202
Identité
(Entreprise radiée le 30/09/2019)
Dénomination
SOGESTIMO
SIREN (siège)
481 257 202
Date d'immatriculation au RNE
10/03/2005
Fermeture de l'établissement - 48125720200012
- Date d'effet de la fermeture : 03/06/2019
Date de fin de la personne morale
09/03/2025
Date de clôture
31/10
Date de la première clôture
31/10/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
10 RUE DE LA RIGOURDIERE 35510 CESSON-SEVIGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAREL CHARLES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
Chantepie
Nom, Prénom(s)
GENESTIER DANIEL , FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Rennes
Dénomination
OUEST LOTS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Dénomination
GESIM
Qualité
Autre
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/02/2005
Siret
48125720200012
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
fourniture de services administratifs, comptables, financières, commerciaux aux entreprises, et aux sociétés, groupements, associations
Adresse
10 RUE 10 Rue de la Rigourdière
35510 , Cesson-Sévigné - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
97564
Date d'ajout
30/09/2019
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 03.06.2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
31611
Date d'ajout
09/06/2017
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
33614
Date d'ajout
21/06/2013
Description
Dissolution à compter du 03/05/2012 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 03/05/2012 siège de la liquidation 14 place des Lices - 35000 RENNES parution de la publicité légale Ouest France - 16/03/2013
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
21/11/2011
Description
: Par ordonnance rendue le 05.04.2011 M. le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a désigné Maître GAUTIER Sophie en qualité d'administrateur provisoire pour - valider les opérations qui auront été effectuées en 2009 et 2010, - tenir les assemblées générales aux fins d'appro- bation des comptes des années 2009 et 2010, - de prendre les dispositions relatives à la com- mercialisation des stocks, des appartements et terrains non vendus avec l'assistance opérationnel le d'un tiers professionnel de l'immobilier de son choix, - de séquestrer les fonds des sccv la résidence du parc, les bruyères et les iris provenant des ven- tes passées et futures des immeubles composant leur patrimoine.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).