Entreprise : PHARMACIE DES SEPT DENIERS - SIREN 481 231 918
Identité
Dénomination
PHARMACIE DES SEPT DENIERS
SIREN (siège)
481 231 918
Date d'immatriculation au RNE
08/03/2005
Début d’activité
01/03/2005
Date de fin de la personne morale
07/03/2055
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/06/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale règlementée
Forme juridique
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique (SELARLU)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Exploitation d'une officine de pharmacie ainsi que toutes activites connexes ou complémentaires notamment la vente de matériels et appareils médicaux orthopédiques et optiques
Code APE
4773Z - Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Capital social
657600 EUR
Adresse du siège
67 RTE DE BLAGNAC 31200 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DABLIN CECIL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2005
Siret
48123191800014
Code APE
4773Z - Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale règlementée
Activité principale
Exploitation d'une officine de pharmacie ainsi que toutes activites connexes ou complémentaires notamment la vente de matériels et appareils médicaux orthopédiques et optiques
Autres Activités
Exploitation d'une officine de pharmacie ainsi que toutes activites connexes ou complémentaires notamment la vente de matériels et appareils médicaux orthopédiques et optiques
Adresse
67 RTE DE BLAGNAC
31200 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F12/013314
Date d'ajout
22/05/2012
Description
A compter du 30/04/2012 transformation de la société de société en nom collectif enregistrée sous le numéro 2005 B 734 en société d'exercice libéral à responsabilité limité à associé unique - à compter du 30/04/2012 démission de Mme D'AUSSONNE Anne-Marie de sa fonction de gérante - A compter du 30/04/2012 réduction du capital social de 657 500 euros ramenant le capita social de 1 315 100 euros à 657 600 euros -
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).