Entreprise : SCI DE KERIAGU - SIREN 481 200 624
Identité
Dénomination
SCI DE KERIAGU
SIREN (siège)
481 200 624
Date d'immatriculation au RNE
19/08/2008
Début d’activité
28/02/2005
Date de fin de la personne morale
18/08/2107
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propirété et gestion de tous biens mobiliers et immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
236200 EUR
Adresse du siège
4 RTE DE LA FONTAINE 29400 LOCMELAR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLERM JEAN , PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Locmélar
Nom, Prénom(s)
PICARD JEAN-MAURICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Longeville-sur-Mer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/02/2005
Siret
48120062400023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propirété et gestion de tous biens mobiliers et immobiliers
Autres Activités
Propirété et gestion de tous biens mobiliers et immobiliers
Adresse
4 RTE DE LA FONTAINE
29400 , LOCMELAR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/06/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/02/2005
Siret
48120062400015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
23 AV DE L'ABREUVOIR
49300 , CHOLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Brest. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1741
Date d'ajout
19/08/2008
Description
Démission de PICARD Jean-Maurice en qualité de gérant qui demeure associé indéfiniment responsable - formalité consécutive à cession de parts et immatriculation sur transfert
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
N° SIRET : 481 200 624 00023 - CODE APE : 6820B
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).