Entreprise : HARAS DE LA VEGA - SIREN 481 161 149
Identité
Dénomination
HARAS DE LA VEGA
SIREN (siège)
481 161 149
Date d'immatriculation au RNE
09/03/2005
Début d’activité
01/01/2005
Date de fin de la personne morale
08/03/2055
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Élevage de chevaux
Code APE
0143Z - Élevage de chevaux et d'autres équidés
Qualité
Actif agricole
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
AU SOL 32550 PESSAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROQUES YVONNE
Nom d'usage
SABATHIER
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1932
Commune de résidence
Pessan
Nom, Prénom(s)
SABATHIER GERARD
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1942
Commune de résidence
Pessan
Nom, Prénom(s)
SABATHIER PIERRE-JEAN , LAURENT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Pessan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2005
Siret
48116114900010
Code APE
0143Z - Élevage de chevaux et d'autres équidés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Élevage de chevaux
Autres Activités
Elevage de chevaux et d'autres équidés,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
AU SOL
32550 , PESSAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
au Sol
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
479
Date d'ajout
12/02/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2009 : Nouveau : SABATHIER Pierre-Jean, Laurent, Gérant Changement de qualité : SABATHIER Yvonne, Gérant(e) devient Associé non exploitant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
837
Date d'ajout
28/03/2006
Description
Transformation de la société D'EARL EN SCEA CHANGEMENT DE GERANT : ANCIEN ; SABATHIER PIERRE JEAN - NOUVEAU : MME ROQUES Yvonne EPSE SABATHIER --ASSOCIES : MR SABATHIER Gérard - MR SABATHIER Pierre Jean-- Date d'effet : 01/02/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).