Entreprise : SCI DE LA PIERRE - SIREN 481 128 213
Identité
Dénomination
SCI DE LA PIERRE
SIREN (siège)
481 128 213
Date d'immatriculation au RNE
21/03/2005
Début d’activité
24/01/2005
Date de fin de la personne morale
20/03/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Gestion, administration, location d'immeubles, acquisition, propriété
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
6 RUE PASTEUR 70200 LURE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVEQUE ELIANE , MARIE-ANTOINETTE
Nom d'usage
STOESSEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1932
Commune de résidence
Brunstatt-Didenheim
Nom, Prénom(s)
STOESSEL DOMINIQUE , HENRI , ALBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Brunstatt-Didenheim
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/01/2005
Siret
48112821300016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion, administration, location d'immeubles, acquisition, propriété
Autres Activités
Gestion, administration, location d'immeubles, acquisition, propriété
Adresse
6 RUE PASTEUR
70200 , LURE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1036
Date d'ajout
13/04/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/03/2010 : Partant : REITER Sylvain, Gérant(e) Partant : REITER née SALEMI Sabine, Associé Société Civile Nouveau : STOESSEL Eliane Marie-Antoinette, Associé Société Civile Nouveau : STOESSEL Dominique Henri Albert, Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Lure ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Vesoul-Gray. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Vesoul-Gray décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).