Entreprise : SCI QUEYROL AMBRE BOIS - SIREN 481 072 106
Identité
(Entreprise radiée le 31/03/2021)
Dénomination
SCI QUEYROL AMBRE BOIS
SIREN (siège)
481 072 106
Date d'immatriculation au RNE
22/02/2005
Fermeture de l'établissement - 48107210600018
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2020
Date de fin de la personne morale
21/02/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
CHE DES CHENES VERTS 30700 UZES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PONT DES CHARRETTES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGER NICOLAS , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Collorgues
Nom, Prénom(s)
LEGER JACQUES , ROBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1941
Commune de résidence
Uzès
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2005
Siret
48107210600018
Nom commercial
QUEYROL AMBRE BOIS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'un terrain la construction la location l'acquisition de biens immobiliers des murs eventuellement de forets la gestion et l'administration desdits biens
Adresse
CHE Chemin des Chênes Verts
30700 , Uzès - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Pont des Charrettes
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/006173
Date d'ajout
18/03/2020
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur LEGER Nicolas Ancienne Adresse : Chemin des Chênes Verts Pont des Charettes 30700 UZES Nouvelle Adresse : 4 Chemin du Château d'Eau 30190 COLLORGUES
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/006173
Date d'ajout
18/03/2020
Description
Mise à jour relative aux associés de société civile : modification de la désignation d'un dirigeant : gérant , nouvelle identite : LEGER Nicolas Jacques nom d'usage : LEGER Nicolas LEGER Nicolas Jacques nom d'usage : LEGER Nicolas devient Associé LEGER Jacques Robert nom d'usage : LEGER Jacques devient Associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).