Entreprise : L.M.A.G. FINANCE - SIREN 481 070 464
Identité
Dénomination
L.M.A.G. FINANCE
SIREN (siège)
481 070 464
Date d'immatriculation au RNE
26/02/2005
Début d’activité
03/01/2005
Date de fin de la personne morale
25/02/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Prise de participation et d'intérêts dans des sociétés de négoce en gros, demi-gros des produits alimentaires: gestion des dites participations.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
290000 EUR
Adresse du siège
51 RUE DE PERPIGNAN 94550 CHEVILLY-LARUE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MIN DE RUNGIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIZOUARD LAURENT
Nom d'usage
BIZOUARD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/01/2005
Siret
48107046400021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
51 RUE DE PERPIGNAN
94550 , CHEVILLY-LARUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MIN DE RUNGIS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
62408
Date d'ajout
30/11/2021
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 30/11/2021 nommant M. Konter Patrick-Henry juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25262
Date d'ajout
12/06/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 12/06/2019 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2018J00493 désigne liquidateur Me Pellegrini Gilles 7-9 Avenue de la Gare 94210 La Varenne Saint-Hilaire , met fin à la mission de l'administrateur Selarl Baronnie - Langet prise en la personne de Me Maxime Langet 14 ave du Viaduc 94130 NOGENT SUR MARNE
Numéro d'observation
5927
Date d'ajout
13/12/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 12/12/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
319
Date d'ajout
10/10/2018
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 09/10/2018 nommant Selarl Baronnie - Langet prise en la personne de Me Maxime Langet 14 Avenue du Viaduc 94130 Nogent-sur-Marne administrateur judiciaire en remplacement de l'administrateur judiciaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
90071
Date d'ajout
28/06/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil , prononce en date du 27/06/2018 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2018J00493 , date de cessation des paiements le 31/01/2018 désigne Administrateur Selarl Baronnie- Langet prise en la personne de Me Gilles Baronnie 14 Avenue du Viaduc 94130 Nogent-sur-Marne avec pour mission : d'assister le débiteur dans les actes de gestion , Mandataire judiciaire Me Pellegrini Gilles 7-9 Avenue de la Gare 94210 La Varenne Saint-Hilaire , , et ouvre une période d'observation expirant le 27/12/2018 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
F17/001870
Date d'ajout
24/04/2017
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de CRETEIL par suite du transfert du siège social du 15 Avenue Jacques Duhamel 39100 DOLE au 51 rue de Perpignan Min de Rungis 94150 RUNGIS à compter du 06/03/2017.
Numéro d'observation
43722
Date d'ajout
03/04/2017
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
F14/004416
Date d'ajout
20/11/2014
Description
Adjonction d'activité de l'établissement principal : Ancienne activité : Vente de fleurs au détail et de compositions florales. Nouvelle activité : Prise de participation et d'intérêts dans des sociétés de négoce en gros, demi-gros des produits alimentaires: gestion des dites participations. à compter du 19/11/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/11/2014
Description
Régularisation quant à l'adresse personnelle qui est bien depuis l'origine de la création de la Société : 5 Bis, Route de Combertault 21200 SAINTE MARIE LA BLANCHE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).