Entreprise : SCI PIVISEG - SIREN 481 066 785
Identité
Dénomination
SCI PIVISEG
SIREN (siège)
481 066 785
Date d'immatriculation au RNE
17/03/2005
Date de fin de la personne morale
16/03/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
19 AV GAMBETTA 23000 GUERET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NAUDON GUY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
GUERET
Nom, Prénom(s)
NAUDON GWENAEL , JEAN , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1984
Commune de résidence
Guéret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/02/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/03/2005
Siret
48106678500017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de bâtiments
Adresse
19 AV 12 rue du Docteur Bolo
23000 , Guéret - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1893
Date d'ajout
26/09/2019
Description
Jugement du TGI de Guéret en date du 19/07/2016, prononce la clôture pour insuffisance d'actif de la Liquidation Judiciaire -
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1893
Date d'ajout
26/09/2019
Description
Radiation du RCS le 26/09/2019 avec effet au 19/07/2016
Numéro d'observation
424
Date d'ajout
27/02/2012
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Guéret en date du 21/02/2012, prononce l'ouverture d'une procédure de Liquidation Judiciaire, désigne la SCP BRO-PONROY par Maître BRO-RODDE M.J en qualité de Mandataire Liquidateur.
Numéro d'observation
274
Date d'ajout
08/02/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/01/2011 : Partant : Naudon sébastien guy gilbert, Associé Partant : NAUDON Michèle Janine, Associé
Numéro d'observation
402
Date d'ajout
05/03/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/01/2009 Partant : LASSEUR Bruno, Gérant(e) Transfert du siège et de l'ets principal ancienne adresse/ 19 avenue Gambetta 23000 Guéret - nouvelle/ 12 rue du docteur Bolo 23000 Guéret Mis à jour des associés avec le décret du 1 février 2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).