Entreprise : MUROISE CONSTRUCTION - SIREN 481 031 987
Identité
Dénomination
MUROISE CONSTRUCTION
SIREN (siège)
481 031 987
Date d'immatriculation au RNE
25/02/2005
Date de fin de la personne morale
24/02/2104
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
62 RUE VICTOR BROIZAT 69720 SAINT-LAURENT-DE-MURE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUERRA ALVITO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Saint-Laurent-de-Mure
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/08/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/02/2005
Siret
48103198700029
Code APE
4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous terrains ou droits immobiliers comprenant le droit de construire, la construction sur ces terrains ou droits immobiliers de tous immeubles, de toutes destinations et usages, la vente en totalité ou par fractions des immeubles construits avant ou après leur achèvement. Accessoirement, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement desdits immeubles.
Adresse
62 RUE 62 Rue Victor Broizat
69720 , Saint-Laurent-de-Mure - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/02/2005
Siret
48103198700011
Code APE
4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Activité principale
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Adresse
33 RUE ST ROMAIN
69720 , SAINT-LAURENT-DE-MURE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F16/012345
Date d'ajout
26/02/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 18/02/2016 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur AUZAL Jean-François en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F12/005264
Date d'ajout
26/01/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 24/01/2012 constatant que Maître Bruno WALCZAK exerce désormais ses fonctions, avec effet au 1er janvier 2012, au sein de la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires et désignant la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires, représentée par Maître Bruno WALCZAK, dans le cadre du présent dossier..
Numéro d'observation
F11/003067
Date d'ajout
25/01/2011
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 25/01/2011 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur CHAVENT Yves en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F08/028264
Date d'ajout
19/08/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 19/08/2008 prononçant la Liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 16/09/2008 Juge commissaire : Madame GARNODIER Véronique, Juge commissaire suppléant : Monsieur POITOUX Marcel, Liquidateur-judiciaire : Maître WALCZAK 53 RUE VAUBAN 69456 LYON CEDEX 06. Date de cessation des paiements : 15/06/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).