Entreprise : SCI DE LA FONTILLE - SIREN 480 987 585
Identité
(Entreprise radiée le 07/07/2022)
Dénomination
SCI DE LA FONTILLE
SIREN (siège)
480 987 585
Date d'immatriculation au RNE
04/04/2005
Date de fin de la personne morale
03/04/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
1 RUE DU PONT DE LA PIERRE 63730 LES MARTRES-DE-VEYRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGOUEIX DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
LES MARTRES DE VEYRE
Nom, Prénom(s)
SOUCHAL RICHARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
ST SANDOUX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/01/2005
Siret
48098758500019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
CHE DU MERLET
63450 , SAINT-SANDOUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/01/2005
Siret
48098758500027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION, LA CONSTRUCTION ET LA PROPRIETE DE TOUS BIENS IMMOBILIERS, A USAGE D'HABITATION, PROFESSIONNEL, COMMERCIAL OU INDUSTRIEL. LA MISE EN VALEUR, L'ADMINISTRATION, LA GESTION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL
Adresse
1 RUE 1 RUE DU PONT DE LA PIERRE
63730 , LES MARTRES DE VEYRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12783
Date d'ajout
07/07/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 22/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/06/2022
Description
Dissolution à compter du 23/03/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 23/03/2022, liquidateur : SOUCHAL RICHARD, siège de la liquidation : 10 Rue du Thieu 63170 Aubière, parution de la publicité légale : L'annonceur légal paru le 16/06/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).