Entreprise : BLUE WAVE - SIREN 480 945 443
Identité
Dénomination
BLUE WAVE
SIREN (siège)
480 945 443
Date d'immatriculation au RNE
31/12/2004
Début d’activité
28/12/2004
Date de fin de la personne morale
30/12/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition gestion location D immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
701400 EUR
Adresse du siège
FONDS THEZAN 97180 SAINTE-ANNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VOIE N 1
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BASTIEN BRIGITTE
Nom d'usage
ABADIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Uccle
Nom, Prénom(s)
LOUIS DAVID , ANDRE , EUDES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Petit-Bourg
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/12/2004
Siret
48094544300020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition gestion location D immeubles
Autres Activités
Acquisition gestion location D immeubles
Adresse
FONDS THEZAN
97180 , SAINTE-ANNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VOIE N 1
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/11/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/12/2004
Siret
48094544300012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
9 VERNOU
97170 , PETIT-BOURG - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3531
Date d'ajout
19/06/2015
Description
Augmentation de capital à compter du 10/10/2012Ancien : 1000 EURNouveau : 701400 EURModification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/10/2012 :Nouveau : ABADIE Patrick, Gérant, Associé indéfiniment responsableChangement de qualité : LOUIS David Andre Eudes, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsableJAL : france antilles du 23/10/2012
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).