Entreprise : FINANCIERE MEDIASCIENCE - SIREN 480 915 156
Identité
(Entreprise radiée le 10/07/2023)
Dénomination
FINANCIERE MEDIASCIENCE
SIREN (siège)
480 915 156
Date d'immatriculation au RNE
17/02/2005
Fermeture de l'établissement - 48091515600024
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2023
Fermeture de l'établissement - 48091515600016
- Date d'effet de la fermeture : 25/02/2005
Date de fin de la personne morale
16/02/2104
Date de clôture
28/02
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15055648.14 EUR
Adresse du siège
468 RUE JACQUES MONOD 27000 EVREUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ESNAULT PATRICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Louveciennes
Nom, Prénom(s)
LAPLANCHE ARNAUD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1972
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MAUPARD FIDUCIAIRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CONSTANTIN ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
CISANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
NEWTON
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Évreux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/02/2005
Siret
48091515600024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
En France et dans tous les pays: la prise de toutes participations dans toutes entreprises ou société, quels qu'en soit la nature juridique ou l'objet, ayant pour activité l'édition de matériels didactiques/pédagogiques destinés à l' enseignement des matières scientifiques, par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription apports ou autrement.La gestion de ses participa- tions l'asssistance aux sociétés de son groupe dans les domaines commercial, administratif, gestion, stratégie de developpement, marketing, finance, négociation, informatique le conseil aux entreprises l'acquisition, la gestion, l' administration, la mise en valeur, la transforma- tion, la location de tous immeubles de biens immobiliers.
Adresse
468 RUE 468 Rue Jacques Monod
27000 , Évreux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/02/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/02/2005
Siret
48091515600016
Code APE
652E
Adresse
6 PL DE LA MADELEINE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/06/2023
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 30/05/2023. Dénomination de l'associé unique : NEWTON, Evreux : 914444773. Journal d'annonces légales : Le Parisien paru le 30/05/2023.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/04/2005
Description
Historique des observations depuis le 14/04/2005 : dépot constitution au Greffe du tribunal de Commerce de PARIS RCS 2005B03184 journal publicateur: LA GAZETTE DU PALAIS du 12 Fevrier 2005. transfert au Greffe du Tribunal de Commerce d' EVREUX à Compter du 25-02-2005 sans maintien d'activité à l'ancien siège. Journal publicateur: la dépeche
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).