Entreprise : SCI J 2 A - SIREN 480 897 420
Identité
(Entreprise radiée le 22/12/2020)
Dénomination
SCI J 2 A
Sigle
SCI J 2 A
SIREN (siège)
480 897 420
Date d'immatriculation au RNE
09/02/2005
Date de fin de la personne morale
08/02/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
228 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE LA MAIRIE 91730 CHAMARANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PESTANA ANTONIO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Sainte-Geneviève-des-Bois
Nom, Prénom(s)
ANCEL CHRISTOPHE , JACQUES , YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Évry
Nom, Prénom(s)
DOS REIS JOSE ANTONIO , MANUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Villemoisson-sur-Orge
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/2005
Siret
48089742000018
Nom commercial
SCI J 2 A
Enseigne
SCI J 2 A
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété, gestion, location, exploitation, vente d'immeuble.
Adresse
1 RUE 1 Rue de la Mairie
91730 , Chamarande - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
37846
Date d'ajout
22/12/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 22/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
86434
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Domicile représentant - Ancienne adresse: 9 BD de l'Europe 91000 EVRY, Nouvelle adresse: 9 BD de l'Europe EVRY 91000 EVRY COURCOURONNES.
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
26/02/2016
Description
Par ordonnance du Tribunal de Grande Instance d'Evry du 17 Juin 2014, il a été mis fin à la mission de Maître Christophe ANCEL en qualité de Liquidateur.
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
06/11/2015
Description
Dissolution à compter du 20/12/2012 Nomination du liquidateur Monsieur ANCEL Christophe parution de la publicité légale dans Les Petites Affiches de Seine et Oise du 05/02/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).