Entreprise : DOMAINE MARTIN ET FILS - SIREN 480 840 784
Identité
Dénomination
DOMAINE MARTIN ET FILS
SIREN (siège)
480 840 784
Date d'immatriculation au RNE
24/02/2005
Début d’activité
01/01/2005
Date de fin de la personne morale
23/02/2104
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
La Société a pour objet la gestion et l'exploitation de biens viticoles, apportés ou mis à disposition par les associés, achetés, créés, ou pris à bail par la société, ainsi que toutes opérations se rattachant à l'objet ci-dessus ou propres à en favoriser l'accomplissement ou le développement, sous réserve qu'elles s'y rattachent directement ou indirectement et qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société.
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
628100 EUR
Adresse du siège
14 RTE de l'Orme 18300 Sancerre FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Chavignol
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTIN PIERRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1981
Commune de résidence
Sancerre
Dénomination
LES CULS DAMNES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Sancerre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2005
Siret
48084078400015
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article 2 de la loi n 88 1202 du 30 décembre 1988. Culture de la vigne,
Adresse
14 RTE de l'Orme
18300 , Sancerre - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Chavignol
Observations
Numéro d'observation
4581
Date d'ajout
30/10/2008
Description
Augmentation de capital à compter du 01/08/2008 Ancien : 503300 EUR Nouveau : 628100 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/08/2008 : Nouveau : MARTIN Pierre, Gérant(e) Changement de qualité : MARTIN Yves, Gérant(e) devient Gérant(e)
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).