Entreprise : GAEC DE TREMONTELS - SIREN 480 776 558
Identité
Dénomination
GAEC DE TREMONTELS
Sigle
GAEC de Tremontels
SIREN (siège)
480 776 558
Date d'immatriculation au RNE
03/03/2005
Début d’activité
20/01/2005
Date de fin de la personne morale
02/03/2104
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Exploitation agricole - Ovins lait
Code APE
0145Z - Élevage d'ovins et de caprins
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
141100 EUR
Adresse du siège
BRUNAVES 48500 LA CANOURGUE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Brunaves
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE NOGARET HUGUES
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
LA CANOURGUE
Nom, Prénom(s)
DE NOGARET MARIE-CHARLOTTE , PASCALE , CLAIRE
Nom d'usage
AUZUECH
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1994
Commune de résidence
La canourgue
Nom, Prénom(s)
GOMEZ DANIELLE
Nom d'usage
DE NOGARET
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
LA CANOURGUE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/01/2005
Siret
48077655800011
Code APE
0145Z - Élevage d'ovins et de caprins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole - Ovins lait
Autres Activités
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée,Elevage d'ovins et de caprins,Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
BRUNAVES
48500 , LA CANOURGUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Brunaves
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
447
Date d'ajout
18/03/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/03/2019 : Nouveau : AUZUECH Marie-Charlotte, Pascale, Claire, Gérante
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
617
Date d'ajout
26/04/2017
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/03/2017 : Partant : BONICEL Pascale, Gérante
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).