Entreprise : GLOBE ELECTRONICS - SIREN 480 752 237
Identité
(Entreprise radiée le 18/10/2018)
Dénomination
GLOBE ELECTRONICS
SIREN (siège)
480 752 237
Date d'immatriculation au RNE
09/02/2005
Date de fin de la personne morale
08/02/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
85500 EUR
Adresse du siège
21 RUE HENRI FARMAN 85180 LES SABLES D'OLONNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.I LES PLESSES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLAUDE LAURENT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Saint-Nom-la-Bretèche
Nom, Prénom(s)
MOITRIER GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CABINET FINANCE AUDIT SA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Bry-sur-Marne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/10/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/01/2005
Siret
48075223700010
Nom commercial
GLOBE ELECTRONICS
Enseigne
GLOBE ELECTRONICS
Code APE
2651A - Fabrication d'équipements d'aide à la navigation
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
fabrication achats et ventes en electronique informatique telecommunications
Adresse
21 RUE 21 rue Henri Farman Z les Plesses
85180 , Château-d'Olonne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.I LES PLESSES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
18/10/2018
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 17/10/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
18/10/2018
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
46066
Date d'ajout
17/09/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de La Roche Sur Yon prononce en date du 17/09/2014 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2014J00392 , date de cessation des paiements le 09/09/2014 , désigne liquidateur SELARL Humeau en la personne de Maître Thomas Humeau 118 Boulevard Aristide Briand 85000 La Roche-sur-Yon , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
4658
Date d'ajout
17/11/2011
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Assemblée générale du Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 20/10/2011
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/06/2006
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à MOITIE du capital social, suite à décision du 23/06/2006.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).