Entreprise : CONDUITE SECURITE ROUTIERE - SIREN 480 731 322
Identité
(Entreprise radiée le 17/10/2019)
Dénomination
CONDUITE SECURITE ROUTIERE
Sigle
C S R
SIREN (siège)
480 731 322
Date d'immatriculation au RNE
07/02/2005
Date de fin de la personne morale
06/02/2055
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
61 RUE CAMILLE PELLETAN 33150 CENON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE EMERAUDE
Données issues de la reprise des données
Conjoint collaborateur
Nom, Prénom(s)
TRIJAUD CHANTAL
Nom d'usage
BLANC
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANC PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Floirac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2005
Siret
48073132200016
Nom commercial
C.S.R.
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Ecole de conduitre
Adresse
61 RUE 61 Rue CAMILLE PELLETAN CENTRE EMERAUDE
33150 , Cenon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE EMERAUDE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/11/2010
Siret
48073132200024
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Activité principale
Enseignement de la conduite
Adresse
33450 , MONTUSSAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
11 RUE PIERRE DE BRACH
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
39967
Date d'ajout
17/10/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/08/2019
Description
Dissolution à compter du 30/06/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2019, liquidateur : BLANC Philippe , siège de la liquidation : 8 Rue Charles Lacoste 33270 Floirac, parution de la publicité légale : Les Echos Judiciaires Girondins en date du 09/08/2019
Numéro d'observation
3616
Date d'ajout
19/10/2016
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 05-09-2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).