Entreprise : TRANS CERBERE - SIREN 480 638 642
Identité
Dénomination
TRANS CERBERE
SIREN (siège)
480 638 642
Date d'immatriculation au RNE
28/01/2005
Début d’activité
15/01/2005
Date de fin de la personne morale
27/01/2055
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
le transport public routier de marchandises, la location de véhicules pour le transport routier de marchandises
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Capital social
9000 EUR
Adresse du siège
L’HOPITAL 01150 CHAZEY-SUR-AIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
L'HOPITAL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUDIN CATHERINE , GINETTE , YVONNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
CHAZEY SUR AIN
Nom, Prénom(s)
TARPIN BUISSIERE SERGE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
CHAZEY SUR AIN
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/01/2005
Siret
48063864200011
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
le transport public routier de marchandises, la location de véhicules pour le transport routier de marchandises
Adresse
L’HOPITAL
01150 , CHAZEY-SUR-AIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
L'HOPITAL
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Belley ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bourg-en-Bresse décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
927
Date d'ajout
18/06/2007
Description
Modification sur les dirigeants A compter du 30/04/2007, démission du co-gérant : Mme LEGRIS ep DURAND Huguette, nomination de Mle BUDIN Catherine, co-gérante majoritaire. LA VOIX DE L'AIN DU 08/06/2007.- Date d'effet : 30/04/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
BODAC 53A DU 16 MARS 2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).