Entreprise : SORIGNET ET FILS - SIREN 480 623 867
Identité
Dénomination
SORIGNET ET FILS
SIREN (siège)
480 623 867
Date d'immatriculation au RNE
11/02/2005
Date de fin de la personne morale
10/02/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital minimum
7500 EUR
Adresse du siège
77 AV MAURICE FOURNOL 12400 SAINT-AFFRIQUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SORIGNET MORGAN , DANIEL , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Commune de résidence
CENOMES
Nom, Prénom(s)
SORIGNET DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
CENOMES
Nom, Prénom(s)
SORIGNET MATTHEW , DANIEL , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1985
Commune de résidence
CENOMES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/10/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/01/2005
Siret
48062386700029
Code APE
4339Z - Autres travaux de finition
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Ravalement de façades peintures extérieures et intérieures nettoyage de toitures et pose menuiserie pvc
Adresse
77 AV 77 avenue Maurice Fournol
12400 , Saint-Affrique - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/01/2005
Siret
48062386700011
Code APE
454J
Adresse
CENOMES
12360 , MONTAGNOL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1220
Date d'ajout
13/03/2015
Description
Radiation du RCS le 13/03/2015 avec effet au 10/03/2015 EN DATE DU 10/03/2015, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF LIQUIDATION JUDICIAIRE : 07/10/2008
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Millau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Rodez. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Rodez décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1291
Date d'ajout
07/10/2008
Description
Mention du jugement du 07/10/08 prononçant la liquidation judiciaire immédiate désignation de Me MARION Luc comme liquidateur et représentant des créanciers - juge commissaire titulaire : Mme CARRIERE- suppléant P ROUSTAN date de cessation des paiements fixée au 25/09/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).