Entreprise : SCI LES PETITS MEUNIER - SIREN 480 576 834
Identité
(Entreprise radiée le 13/01/2020)
Dénomination
SCI LES PETITS MEUNIER
SIREN (siège)
480 576 834
Date d'immatriculation au RNE
03/02/2005
Fermeture de l'établissement - 48057683400018
- Date d'effet de la fermeture : 27/12/2019
Date de fin de la personne morale
02/02/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
42000 EUR
Adresse du siège
7 RUE DES NOISETIERS 79700 SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LETOURNEUX MARIE , JOSEPHE , ANNE
Nom d'usage
VOY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Saint-Pierre-des-Échaubrognes
Nom, Prénom(s)
LETOURNEUX YVES , GERARD , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Clermont-Créans
Nom, Prénom(s)
VOY ANNE-LISE , MARIE
Nom d'usage
MARIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1984
Commune de résidence
Saint-Laurent-sur-Sèvre
Nom, Prénom(s)
VOY CELINE , DELPHINE , MARIE
Nom d'usage
RIDEAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Mauléon
Nom, Prénom(s)
VOY DELPHINE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Angles
Nom, Prénom(s)
VOY CHRISTIAN , HENRI , JEAN , MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Saint-Pierre-des-Échaubrognes
Nom, Prénom(s)
FOUINEAU MARTINE , JEANINE , JACQUELINE
Nom d'usage
LETOURNEUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Clermont-Créans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/01/2005
Siret
48057683400018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION, ADMINISTRATION ET GESTION DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS, ET PLUS GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS FINANCIERES, MOBILIERES OU IMMOBILIERES SE RAPPORTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A CET OBJET
Adresse
7 RUE 7 Rue DES NOISETIERS
79700 , Saint-Pierre-des-Echaubrognes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
236
Date d'ajout
13/01/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 27/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/11/2019
Description
Dissolution à compter du 13/11/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 13/11/2019, liquidateur : VOY né(e) LETOURNEUX Marie Josephe Anne, siège de la liquidation : 19 Rue des Forts 79700 Saint-Pierre-des-Échaubrognes, parution de la publicité légale : LA CONCORDE en date du 22/11/2019
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).