Entreprise : YABON BABY - SIREN 480 567 338
Identité
(Entreprise radiée le 17/03/2022)
Dénomination
YABON BABY
SIREN (siège)
480 567 338
Date d'immatriculation au RNE
22/02/2005
Fermeture de l'établissement - 48056733800029
- Date d'effet de la fermeture : 17/03/2022
Fermeture de l'établissement - 48056733800011
- Date d'effet de la fermeture : 01/06/2013
Date de fin de la personne morale
21/02/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3162000 EUR
Adresse du siège
92 LE PETIT MESNIL 27130 VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNEL JEAN-LOUIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
L1947
Nom, Prénom(s)
CAILLET FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Dénomination
INTERNATIONAL AUDIT COMPAGNY
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/2005
Siret
48056733800029
Code APE
1086Z - Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Production, commercialisation, distribution de tous produits alimentaires destinés à la nutrition infantile.
Adresse
92 Z I du Petit Mesnil
27130 , Verneuil-d'Avre-et-d'Iton - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Verneuil-sur-Avre
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/01/2005
Siret
48056733800011
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
92 AV MOZART
75016 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3093
Date d'ajout
17/03/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux en date du 17/03/2022, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 17/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3093
Date d'ajout
17/03/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
9458
Date d'ajout
15/12/2020
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Evreux rendue le 15/12/2020 nommant SCP Diesbecq Zolotarenko représentée par Me Maxime Diesbecq 9 Rue Ducy 27000 Évreux liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/02/2020
Description
Suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Evreux en date du 19/09/2019. Ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 12/02/2020.
Numéro d'observation
6534
Date d'ajout
19/09/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux en date du 19/09/2019, a prononcé la faillite personnelle de M BRUNEL Jean-Louis pour une durée de 10 ans
Numéro d'observation
56668
Date d'ajout
04/04/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de En date du ordonnant la cessation totale de l'activité
Numéro d'observation
48608
Date d'ajout
11/01/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux en date du 11/01/2018 reporte la date de cessation des paiements au : 31/07/2015
Numéro d'observation
37692
Date d'ajout
08/09/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux en date du 08/09/2016 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur SCP Diesbecq Zolotarenko représentée par Me Diesbecq 9 Rue Ducy 27000 Évreux
Numéro d'observation
37641
Date d'ajout
06/09/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux en date du 06/09/2016 arrête le plan de cession au profit de : SAS FINANCIERE MESSINE
Numéro d'observation
33908
Date d'ajout
15/07/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux en date du 15/07/2016 modifiant la mission de l'administrateur. Nouvelle mission de assurer seul l'administration et la gestion de l'entreprise
Numéro d'observation
32623
Date d'ajout
28/04/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux , prononce en date du 28/04/2016 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 04/04/2016 désigne Administrateur SELARL Fhb représentée par Me Hess 17 Rue du Port 27400 Louviers Mandataire judiciaire SCP Diesbecq Zolotarenko représentée par Me Diesbecq 9 Rue Ducy 27000 Évreux , , et ouvre une période d'observation expirant le 28/10/2016 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
22/02/2005
Description
Historique des observations depuis le 22/02/2005 : Immatriculation du siège social au Tribunal de Commerce de Paris RCS n°2005b01649 Mention du 17/05/2006 : Transfert du siege social au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX à compter du 14.04.2006 JOURNAL QUOTIDIEN JURIDIQUE du 20.01.2005 JOURNAL PUBLICATEUR : LA DEPECHE D'EVREUX ANCIENNE DENOMINATION : FRUIANDISE NOUVELLE DENOMINATION : YABON à compter du 14.04.2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).