Entreprise : GUY'OPTIC - SIREN 480 565 209
Identité
Dénomination
GUY'OPTIC
SIREN (siège)
480 565 209
Date d'immatriculation au RNE
20/05/2010
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 48056520900016
- Date d'effet de la fermeture : 08/10/2009
Date de fin de la personne morale
19/05/2060
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
ZAC ETANG Z ABRICOT 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE PERIE MEDICAL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GLABIK DIDIER , MARC , ANTOINE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Fort-de-France
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/10/2009
Siret
48056520900024
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
ZAC ETANG Z ABRICOT
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE PERIE MEDICAL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/10/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/2005
Siret
48056520900016
Nom commercial
GENERALE D'OPTIQUE
Enseigne
GENERALE D'OPTIQUE
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TOUTES OPERATIONS SE RAPPORTANT A LA DISTRIBUTION DE LUNETTES, MATERIEL D'OPTIQUE ET ACCESSOIRES
Adresse
LOT centre Commercial ZI Collery Lot Collery
97300 , Cayenne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C. C ZONE COLLERY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2264
Date d'ajout
03/05/2012
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/09/2010 Liquidateur : GLABIK Didier, Marc, Antoine Le siège de la liquidation est fixé à l'adresse du siège de la société Journal d'annonces légales : France-Antilles du 29/09/2011
Numéro d'observation
559
Date d'ajout
25/03/2008
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Assemblée générale du Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social NON DISSOLUTION DE LA SOCIETE JAL / FRANCE GUYANE DU 21.02.2008 Date d'effet : 22/01/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).