Entreprise : IMOCO - SIREN 480 546 340
Identité
Dénomination
IMOCO
SIREN (siège)
480 546 340
Date d'immatriculation au RNE
24/01/2005
Date de fin de la personne morale
23/01/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
13 RUE DE LA LIBERTE 74000 ANNECY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CRAN GEVRIER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WERQUIN MARIE , PAULE , CHANTAL , NICOLE
Nom d'usage
GROSJEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Saint-Genis-Laval
Nom, Prénom(s)
GROSJEAN MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Saint-Genis-Laval
Dénomination
SODELYCO
Qualité
Autre
Commune de résidence
Villeurbanne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/10/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2017
Siret
48054634000039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
13 RUE DE LA LIBERTE
74000 , ANNECY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CRAN GEVRIER
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/06/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/01/2005
Siret
48054634000013
Code APE
702C
Adresse
42 RUE GUILLOUX
69230 , SAINT-GENIS-LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/01/2005
Siret
48054634000021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition exploitation et location de biens immobiliers
Adresse
3 CHE DU CLOS BURTIN
69230 , SAINT-GENIS-LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/021534
Date d'ajout
16/10/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 15/10/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/021534
Date d'ajout
16/10/2023
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 15/10/2023 - Siège de la liquidation : 13 Rue de la Liberté Cran Gevrier 74960 ANNECY - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Dauphiné Libéré du 09/11/2023
Numéro d'observation
F17/020990
Date d'ajout
28/04/2017
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy par suite du transfert du siege social 3 Chemin du Clos Burtin 69230 SAINT-GENIS-LAVAL au 13 Rue de la Liberté Cran Gevrier 74960 ANNECY à compter du 01/01/2017 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy le 26/04/2017 sous le numéro A2017/003202)
Numéro d'observation
F17/004961
Date d'ajout
26/04/2017
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 3 Chemin du Clos Burtin 69230 SAINT-GENIS-LAVAL (Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon) Nouveau siège social : 13 Rue de la Liberté Cran Gevrier 74960 ANNECY à compter du 01/01/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).