Entreprise : SCI G2 - SIREN 480 474 592
Identité
Dénomination
SCI G2
SIREN (siège)
480 474 592
Date d'immatriculation au RNE
24/01/2005
Date de fin de la personne morale
23/01/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
12000 EUR
Adresse du siège
31 RUE D ORFEUIL 28100 DREUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOUPY STEPHANE , DIDIER , LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
DREUX
Nom, Prénom(s)
GOUPY THIERRY , CLAUDE , GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
FONTENAY LE FLEURY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
27/10/2007
Siret
48047459200023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
31 RUE D ORFEUIL
28100 , DREUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/10/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/01/2005
Siret
48047459200015
Code APE
702C
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'acquisition, l'administration et la gestion de tous immeubles.
Adresse
4 B PL 4 bis place Métezeau
28100 , Dreux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2084
Date d'ajout
15/11/2007
Description
Aux termes de l'AGE du 27/10/2007, il a été décidé : - une modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes, à compter du 27/10/2007 : Nouveau : Monsieur GOUPY Thierry Claude Georges, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE. Modification de l'adresse du domicile de Monsieur GOUPY Stéphane, Didier, Laurent : Ancienne mention : 4 bis, Place Métézeau - 28100 DREUX. Nouvelle mention : 31 Rue d'Orfeuil - 28100 DREUX. - un Transfert du siège social, à compter du 27/10/2007 : Ancienne adresse : 4 bis Place Métézeau 28100 DREUX. Nouvelle adresse : 31 rue d'Orfeuil 28100 DREUX.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).