Entreprise : SCI DES TROIS ILETS - SIREN 480 455 195
Identité
(Entreprise radiée le 12/09/2023)
Dénomination
SCI DES TROIS ILETS
SIREN (siège)
480 455 195
Date d'immatriculation au RNE
20/01/2005
Fermeture de l'établissement - 48045519500010
- Date d'effet de la fermeture : 16/05/2023
Date de fin de la personne morale
19/01/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
25 RUE RENE LAENNEC 44480 DONGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEROY MICHEL , JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Donges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/05/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/02/2005
Siret
48045519500010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la gestion, la cons- truction et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement de tous les terrains ou immeubles que la Société pourra acquérir
Adresse
25 RUE 25 rue Laennec
44480 , Donges - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
12/09/2023
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/05/2023
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).