Entreprise : IMMOBILIER MARIE ANDRE DAPO - SIREN 480 412 287
Identité
Dénomination
IMMOBILIER MARIE ANDRE DAPO
Sigle
IMMADAPO
SIREN (siège)
480 412 287
Date d'immatriculation au RNE
01/02/2005
Début d’activité
03/01/2005
Date de fin de la personne morale
31/01/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition gestion et administration de tous biens immobiliers à titre exceptionnel la vente la gestion et l'administration de tous bien immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
1 RTE DE L’EUROPE 76540 VALMONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FONDIMARE ALISON
Nom d'usage
MAUJEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1986
Commune de résidence
Theuville-aux-Maillots
Nom, Prénom(s)
MAUJEAN THOMAS , PATRICK , NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Commune de résidence
Saint-Valery-En-Caux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/01/2005
Siret
48041228700025
Nom commercial
IMMADAPO
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition gestion et administration de tous biens immobiliers à titre exceptionnel la vente la gestion et l'administration de tous bien immobiliers
Autres Activités
Acquisition gestion et administration de tous biens immobiliers à titre exceptionnel la vente la gestion et l'administration de tous bien immobiliers
Adresse
1 RTE DE L’EUROPE
76540 , VALMONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/07/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/01/2005
Siret
48041228700017
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
28 RUE ANDRE FIQUET
76540 , VALMONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3230
Date d'ajout
06/08/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/07/2008 : Partant : Mme LEFEBVRE Marie-Christine, GÉRANTE Partant : Mr PICARD André Norbert Fernand, GÉRANT Nouveau : Mr MAUJEAN Thomas Patrick Nicolas, GÉRANT Nouveau : Mr MAUJEAN Nicolas Robert Rêné, GÉRANT Transfert de l'établissement principal à compter du 18/07/2008 : Ancienne adresse : 28 RUE ANDRE FIQUET 76540 VALMONT Nouvelle adresse : 1 route de l'Europe 76540 Valmont Transfert du siège social à compter du 18/07/2008 : Ancienne adresse : 28 RUE FIQUET 76540 VALMONT Nouvelle adresse : 1 route de l'Europe 76540 Valmont - Actes déposés le 06/08/2008 Le Havre Presse du 25/07/2008
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).