Entreprise : ARTEMIDE - SIREN 480 387 448
Identité
Dénomination
ARTEMIDE
SIREN (siège)
480 387 448
Date d'immatriculation au RNE
07/01/2005
Début d’activité
03/12/2004
Date de fin de la personne morale
06/01/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition par voie d'achat ou d'apport la propriete la mise en valeur la transformation la construction l'amenagement l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
2 AV JEAN-JAURES 30900 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUHLER QUENTIN , REMI , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1994
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
BUHLER CHARLOTTE , VALENTINE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1993
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
BUHLER VICTOIRE , MARIE , CHARLOTTE
Nom d'usage
LOYER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1989
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
BUHLER CHRISTOPHE , JEAN-MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/12/2004
Siret
48038744800016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition par voie d'achat ou d'apport la propriete la mise en valeur la transformation la construction l'amenagement l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers
Autres Activités
Acquisition par voie d'achat ou d'apport la propriete la mise en valeur la transformation la construction l'amenagement l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers
Adresse
2 AV JEAN-JAURES
30900 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/013168
Date d'ajout
11/04/2022
Description
Modification relative aux associés de société civile : modification de la désignation d'un dirigeant : gérant , nouvelle identite : BUHLER Christophe Jean-Marie nom d'usage : BUHLER Christophe BUHLER Christophe Jean-Marie nom d'usage : BUHLER Christophe devient Associé BUHLER Victoire Marie Charlotte nom d'usage : LOYER Victoire devient Associé BUHLER Charlotte Valentine Marie nom d'usage : BUHLER Charlotte devient Associé BUHLER Quentin Rémi Pierre nom d'usage : BUHLER Quentin devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/004098
Date d'ajout
29/01/2022
Description
Mention d'office de cessation d'activité en application de l'article R 123-125 du code de commerce à compter du 29/01/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).