Entreprise : AGS ARCHITECTES - SIREN 480 373 034
Identité
Dénomination
AGS ARCHITECTES
SIREN (siège)
480 373 034
Date d'immatriculation au RNE
28/01/2005
Début d’activité
01/01/2005
Date de fin de la personne morale
27/01/2104
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2005
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Exercice de la profession d'architecte, d'urbaniste, maître d'oeuvre et assistance à la maîtrise d'ouvrage, toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir, a l'aménagement de l'espace, l'environnement, l'expertise, études, formation, programmation architecture d'intérieur, prestation d'images sous toutes ses formes d'images de synthèse infographie
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
40 CRS DE VERDUN 33000 BORDEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLON ISABELLE
Nom d'usage
GUILLON-SEGUETTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2005
Siret
48037303400010
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice de la profession d'architecte, d'urbaniste, maître d'oeuvre et assistance à la maîtrise d'ouvrage, toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir, a l'aménagement de l'espace, l'environnement, l'expertise, études, formation, programmation architecture d'intérieur, prestation d'images sous toutes ses formes d'images de synthèse infographie
Adresse
40 CRS DE VERDUN
33000 , BORDEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
27461
Date d'ajout
04/05/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 04/05/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Selarl Laurent Mayon
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/01/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bordeaux rendue le 22/01/2014 nommant Simon Jean juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/03/2013
Description
Le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé en date du 06/03/2013 , l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2013J00251 date de cessation des paiements le 07/06/2012 et a désigné juge commissaire Mme Garcia-Plotard Raphaëlle , juge commissaire suppléant Hazard Claude , liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Avenue Georges Clémenceau 33000 Bordeaux . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/08/2012
Description
Radiation d'office article R 123-136 du code de commerce lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du 1er alinéa de l'article R123-125 du code de commerce, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/06/2012
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).